KRS 0000605494
NIP8971820709
REGON36388167000000
NazwaFOLLOW VISION PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFOLLOW VISION PRIM
Data rejestracji 02 mar 2016 (9 lat temu) 02 mar 2016
Data usunięcia 05 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. SOLNY, 16, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971820709
data rejestracji 23 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAŁUKASZ JAKUB LERGETPORER
Wspólnik
2016-03-02
2024-02-05
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MARCIN MACIEJ RACZYŃSKI
Wspólnik
2016-03-02
2024-02-05
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJ GRADZIK
Wspólnik
2016-03-02
2024-02-05
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
TOMASZ PAWEŁ ALBERSKI
Wspólnik
2016-03-02
2024-02-05
26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) ZŁOTYCH
TOMASZ ALBERSKI
Beneficjent
MICHAŁ GRADZIK
Beneficjent
ŁUKASZ LERGETPORER
Beneficjent
MARCIN RACZYŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR DANIEL ALBERSKI
Prokurent
2016-03-02
2018-11-21
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ JAKUB LERGETPORER
Prokurent
2018-11-21
2019-07-08
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN MACIEJ RACZYŃSKI
Likwidator
2022-06-08
2024-02-05
TOMASZ ALBERSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ GRADZIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ LERGETPORER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARCIN MACIEJ RACZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-02
2018-11-21
MARCIN MACIEJ RACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-21
2022-06-08
ŁUKASZ JAKUB LERGETPORER
PREZES ZARZĄDU
2016-03-02
2018-11-21
2016-03-02
2021-06-25
FOLLOW VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-06-25
2022-06-08
FOLLOW VISION PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-06-08
2024-01-08
FOLLOW VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2016-03-02
2018-11-21
UL. RZEŹNICZA, 28-31, WROCŁAW, 50-130, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie