KRS 0000605195
NIP7272799736
REGON36385347700000
NazwaMUNGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMUNGO
Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016
Data usunięcia 30 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MUNGOONLINE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPRZEMYSŁAW WOJCIECH KOWALEWSKI
Wspólnik
2016-03-01
2021-07-30
425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500 ZŁ
SZYMON MICHAŁ KĘPIŃSKI
Wspólnik
2016-03-01
2021-07-30
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SZYMON MICHAŁ KĘPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2021-07-30
2016-03-01
2016-09-22
UL. ŁĄKOWA, 3/5, ŁÓDŹ, 90-562, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-09-22
2018-06-08
UL. PIOTRKOWSKA, 60, ŁÓDŹ, 90-105, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie