KRS 0000605161
NIP9452192474
REGON36393127200000
NazwaKARMIMYPSIAKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKARMIMYPSIAKI.PL
Data rejestracji 08 mar 2016 (9 lat temu) 08 mar 2016
Data usunięcia 12 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚW. FILIPA, 23, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452192474
data rejestracji 30 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMWspólnik
2016-03-08
2021-09-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
12275293200000
Wspólnik
2021-09-06
2022-08-12
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000 ZŁ
12242376600000
IWONA DUDA
Likwidator
2021-12-23
2022-08-12
SZYMON KOSIŃSKI
Beneficjent
IWONA DUDA
zgłaszający - likwidator
SZYMON KOSIŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 97% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SARIGATO SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAULINA JOANNA WÓJTOWICZ SZMIT
PREZES ZARZĄDU
2016-03-08
2017-11-06
AGNIESZKA SADOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-08
2018-07-31
IWONA DUDA
PREZES ZARZĄDU
2018-07-31
2021-12-23
2016-03-08
2021-12-23
KARMIMYPSIAKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-08
2022-04-12
UL. ADAMA VETULANIEGO, 14, KRAKÓW, 31-226, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie