KRS 0000605149
NIP9471986560
REGON36385261500000
NazwaDECOR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDECOR TECHNOLOGY
Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. MARIANA LANGIEWICZA, 54, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, 95-050, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 311350,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9471986560
data rejestracji 04 mar 2016
status Czynny
65114020040000361209119613
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
28114020040000330278865594
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
59114020040000360280138014
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
32116022020000000520228688
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT ARKADIUSZ OLCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-01
2016-12-21
EWA ANNA DORYŃ
Członek Organu Nadzoru
2016-12-21
2018-08-13
MACIEJ DOMAGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-13
NINA BEREZA GAJKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-20
MARCIN TOMASZ ZWOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-01
2019-05-31
PRZEMYSŁAW ADAM MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-01
WOJCIECH ADAM GAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-20
RADOSŁAW MAREK TEODORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2019-11-20
Wspólnik
2016-03-01
1545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77250,00 ZŁ
10082178000000
RADOSŁAW MAREK TEODORCZYK
Wspólnik
2016-03-01
890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.500,00 ZŁ
NINA BEREZA GAJKOWSKA
Wspólnik
2019-11-20
2.669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.450,00 ZŁ
DAMIAN CIAŁKOWSKI
Prokurent
2018-11-30
2019-11-20
PROKURA SAMOISTNA
EWA ANNA DORYŃ
Prokurent
2018-08-13
2019-01-29
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ ANDRZEJ GAJKOWSKI
Prokurent
2019-11-20
SAMOISTNA
NINA BEREZA GAJKOWSKA
Beneficjent
WOJCIECH ADAM GAJKOWSKI
Beneficjent
MACIEJ DOMAGALSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW ADAM MAZUREK
Beneficjent
DAMIAN TADEUSZ CIAŁKOWSKI
reprezentant
NINA BEREZA GAJKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY UPRAWNIAJĄCY DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
RADA NADZORCZA
WOJCIECH ADAM GAJKOWSKI
Beneficjent
RADA NADZORCZA
MACIEJ DOMAGALSKI
Beneficjent
RADA NADZORCZA
PRZEMYSŁAW ADAM MAZUREK
Beneficjent
RADA NADZORCZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W TYM WICEPREZES, O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW MAREK TEODORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2016-12-21
ROBERT ARKADIUSZ OLCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-21
2019-05-31
DAMIAN TADEUSZ CIAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-05-31
2016-03-01
2019-11-20
UL. TRAKTOROWA, 117, ŁÓDŹ, 91-203, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie