KRS 0000604943
NIP5223056218
REGON36387618800000
NazwaMODPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMODPOL BIS
Data rejestracji 02 mar 2016 (9 lat temu) 02 mar 2016
Data usunięcia 09 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRÓLA MACIUSIA, 7A, WARSZAWA, 04-526, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #5813Z WYDAWANIE GAZET #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHDOROTA MAŁGORZATA OBRĘBSKA
Wspólnik
2016-03-02
2016-05-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ADAM STANISŁAW DZIAK
Wspólnik
2016-05-30
2016-10-12
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-10-12
2024-04-09
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
14026720000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MARIA ELŻBIETA KAMIENOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-02
2016-05-30
ADAM STANISŁAW DZIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-30
2016-10-04
MAGDALENA BEATA KOŚCIECHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-04
2016-10-12
ALBERT TADEUSZ MODRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-12
2024-04-09
MARIA ELŻBIETA KAMIENOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-30
2016-10-04
PIOTR MIROSŁAW JURKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-04
2016-10-12
2016-03-02
2016-05-30
MUNDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-30
2016-10-04
GRUPA TRANSPORTOWA ADH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-04
2016-10-12
WITAMINSKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-02
2016-05-30
UL. ZENONA KLEMENSIEWICZA, 1A, WARSZAWA, 01-318, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-30
2016-10-04
UL. STOŁECZNA, 14, JÓZEFIN, 05-074, HALINÓW, POLSKA
2016-10-04
2016-10-12
UL. JEŹDZIECKA, 21F, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie