KRS 0000604805
NIP6793123656
REGON36338601800000
NazwaPRAGMATIC DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRAGMATIC DEVELOPERS
Data rejestracji 29 lut 2016 (9 lat temu) 29 lut 2016
Data usunięcia 11 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIELICKA, 25, KRAKÓW, 30-552, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793123656
data rejestracji 29 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN MICHAŁ DZIEDZIC
Wspólnik
2016-02-29
2021-01-11
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
MAREK KOWALSKI
Wspólnik
2016-02-29
2021-01-11
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
WIKTOR ŻOŁNOWSKI
Wspólnik
2016-02-29
2021-01-11
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
WIKTOR ŻOŁNOWSKI
Beneficjent
MARCIN MICHAŁ DZIEDZIC
Beneficjent
MAREK KOWALSKI
Beneficjent
MARCIN MICHAŁ DZIEDZIC
reprezentant
WIKTOR ŻOŁNOWSKI
reprezentant
MARCIN MICHAŁ DZIEDZIC
Likwidator
2020-08-11
2021-01-11
WIKTOR ŻOŁNOWSKI
Likwidator
2020-08-11
2021-01-11
WIKTOR ŻOŁNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN MICHAŁ DZIEDZIC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK KOWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARCIN MICHAŁ DZIEDZIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-29
2020-08-11
MAREK KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-29
2018-01-26
WIKTOR ŻOŁNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-29
2020-08-11
2016-02-29
2020-08-11
PRAGMATIC DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie