KRS 0000604799
NIP5252649398
REGON36382454700000
NazwaASY WARSZAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaASY WARSZAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 lut 2016 (9 lat temu) 26 lut 2016
Data usunięcia 09 mar 2023 09 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. NOWY ŚWIAT, 21, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252649398
data rejestracji 10 mar 2016
status Czynny
97114020040000351209235195
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
92114020040000371209235187
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
44114020040000380279087482
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
45114020040000390279087609
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
11194010763161314300000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHPIOTR IVANOV
Beneficjent
PRZEMYSŁAW PIOTR POTYŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF PIOTR STELMACH
Beneficjent
PIOTR IVANOV
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR IVANOV
Wspólnik
2016-02-26
2023-03-09
KRZYSZTOF PIOTR STELMACH
Wspólnik
2016-02-26
2023-03-09
PRZEMYSŁAW PIOTR POTYŃSKI
Wspólnik
2016-02-26
2023-03-09
PIOTR IVANOV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW PIOTR POTYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF PIOTR STELMACH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-26
2023-03-09
36375480600000
2016-02-26
2023-03-09
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-02-26
2023-03-09
ASY WARSZAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-02-26
2023-03-09
UL. NOWY ŚWIAT, 21, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-26
2023-03-09
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2016-02-26
2023-03-09
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2016-02-26
2023-03-09
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2016-02-26
2023-03-09
96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2016-02-26
2023-03-09
93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2016-02-26
2023-03-09
90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
2016-02-26
2023-03-09
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-02-26
2023-03-09
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-02-26
2023-03-09
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2016-02-26
2023-03-09
10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie