KRS 0000604559
NIP6482777195
REGON36385830000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO MONTAŻOWE ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO MONTAŻOWE ENERGETYKA
Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016
Data usunięcia 02 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BYTOMSKA, 102B, ZABRZE, 41-803, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ROMUALD.D@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 6482777195
data rejestracji 07 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAROMUALD TOMASZ DUDEK
Wspólnik
2016-03-01
2020-06-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
ADAM MAREK KĘDZIERAWSKI
Wspólnik
2016-03-01
2020-06-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
MICHAŁ KRZYSZTOF MISIEWICZ
Wspólnik
2016-03-01
2020-06-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
MARCIN DANIEL GAJOWIAK
Wspólnik
2016-03-01
2020-06-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
ADAM MAREK KĘDZIERAWSKI
Prokurent
2016-03-01
2017-07-20
SAMOISTNA
MIRELA ANNA DUDEK
Prokurent
2017-07-20
2018-10-30
SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
ROMUALD TOMASZ DUDEK
Likwidator
2018-10-30
2020-06-02
ROMUALD DUDEK
Beneficjent
ROMUALD DUDEK
reprezentant
ROMUALD DUDEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DWÓCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMUALD TOMASZ DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2017-07-20
ADAM MAREK KĘDZIERAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-07-20
2018-10-30
2016-03-01
2018-10-30
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO MONTAŻOWE ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie