KRS 0000604511
NIP6263020902
REGON36381702700000
NazwaHMJT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHMJT FINANCE
Data rejestracji 26 lut 2016 (9 lat temu) 26 lut 2016
Data usunięcia 26 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARPACKA, 1B, BYTOM, 41-907, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TPJARECKI@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHTOMASZ PAWEŁ JARECKI
Wspólnik
2016-02-26
2024-02-26
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
MAREK DANIEL HANIOK
Wspólnik
2016-02-26
2021-03-04
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
MICHAŁ PIOTR PAWLIK
Wspólnik
2021-03-04
2024-02-26
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ PAWEŁ JARECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-26
2024-02-26
MAREK DANIEL HANIOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-26
2021-03-04
MICHAŁ PIOTR PAWLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-04
2024-02-26
2016-02-26
2021-03-04
UL. STOKROTEK, 22, BYTOM, 41-909, BYTOM, POLSKA
GKm 27/19
2022-06-22
2022-11-15
37637.9 PLN
V GNc 3033/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Ala Wengerek Kancelaria Komornicza nr IX w Bytomiu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie