KRS 0000604313
NIP9662102520
REGON36382336400000
NazwaZIELONA ENERGIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZIELONA ENERGIA BIAŁYSTOK
Data rejestracji 26 lut 2016 (9 lat temu) 26 lut 2016
Data usunięcia 23 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 80, BIAŁYSTOK, 15-237, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9662102520
data rejestracji 01 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2016-02-26
2016-05-13
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14122024100000
ANDRZEJ OLAF FOREMNY
Wspólnik
2016-05-13
2016-07-04
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANNA CZEREDYS
Wspólnik
2016-07-04
2019-07-16
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-07-16
2024-04-23
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
30167728000000
SERVAAS PAUL NOORTGATE
Beneficjent
1969-04-23
RAFAŁ ADAM AUGUSTYNIAK
Beneficjent
RAFAŁ ADAM AUGUSTYNIAK
reprezentant
SERVAAS PAUL NOORTGATE
Beneficjent
POPRZEZ 100 % UDZIAŁÓW Z W SPÓŁCE WBB ENERGY SP ZOO, W KTÓREJ BR POSIADA 50 %
RAFAŁ ADAM AUGUSTYNIAK
Beneficjent
POPRZEZ 100 % UDZIAŁÓW Z W SPÓŁCE WBB ENERGY SP ZOO, W KTÓREJ BR POSIADA 50 %
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW RAFAŁ STASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-26
2016-05-13
ANDRZEJ OLAF FOREMNY
PREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2019-07-16
RAFAŁ ADAM AUGUSTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-07-16
2024-04-23
2016-02-26
2024-04-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-26
2024-04-23
ZIELONA ENERGIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-26
2024-04-23
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 80, BIAŁYSTOK, 15-237, BIAŁYSTOK, POLSKA
2016-02-26
2024-04-23
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-02-26
2024-04-23
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2016-02-26
2024-04-23
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2016-02-26
2024-04-23
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-02-26
2024-04-23
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie