KRS 0000603917
NIP6452545913
REGON36381409800000
NazwaGRUPA KREDIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA KREDIGO
Data rejestracji 25 lut 2016 (9 lat temu) 25 lut 2016
Data usunięcia 22 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 11 LISTOPADA, 9, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 328900,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHILONA DOBRZAŃSKA
Wspólnik
2016-02-25
2024-07-22
1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00
ANETA SKOWRON
Wspólnik
2016-02-25
2017-02-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW SOSNOWSKI
Wspólnik
2016-02-25
2017-02-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
RAFAŁ ZBIGNIEW KOPACZ
Wspólnik
2016-03-30
2017-02-01
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ
RYSZARD ZDROJEWSKI
Wspólnik
2017-02-01
2024-07-22
720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ
ILONA DOBRZAŃSKA
Beneficjent
MARIUSZ JAN WALCZAK
reprezentant
MICHAŁ MATEUSZ FITRZYK
reprezentant
TOMASZ WOJCIECH GARDY
Prokurent
2016-02-25
2018-10-02
SAMOISTNA
ILONA DOBRZAŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 3 (TRZECH) GŁOSÓW NA JEDEN UDZIAŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU NIEPOWOŁANIA PROKURENTA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ILONA DOBRZAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-25
2018-10-02
ANETA SKOWRON
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-25
2018-10-02
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW SOSNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-25
2018-10-02
MARIUSZ WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-02
2022-08-04
MICHAŁ FITRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-02
2022-08-04
2016-02-25
2019-07-08
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 2A, TARNOWSKIE GÓRY, 42-606, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie