KRS 0000603587
NIP7811923848
REGON36377974600000
NazwaPUŁASKIEGO 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPUŁASKIEGO 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 lut 2016 (9 lat temu) 22 lut 2016
Data usunięcia 15 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. FRYDERYKA SKARBKA, 36, POZNAŃ, 60-348, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7811923848
data rejestracji 26 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEWA KRUK
Wspólnik
2016-02-22
2019-11-08
Wspólnik
2021-02-05
2022-04-15
30209234000000
MAŁGORZATA ANNA GORZELAŃCZYK
Beneficjent
BOLESŁAW KAROL ZAJĄC
reprezentant
ROBERT MAREK PRIMKE
Beneficjent
BOLESŁAW KAROL ZAJĄC
Beneficjent
MAŁGORZATA ANNA GORZELAŃCZYK
Beneficjent
POSIADA 50% AKCJI W SPÓŁCE LUGAR INVEST S.A. (KRS: 0000726149), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE PUŁASKIEGO 19 SP. Z O.O. (KRS: 0000602863), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ROBERT MAREK PRIMKE
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI "VERBICOM" S.A. (KRS: 0000298020), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 49,998% AKCJI W SPÓŁCE LUGAR INVEST S.A. (KRS: 0000726149), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PUŁASKIEGO 19 SP. Z O.O. (KRS: 0000602863), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
BOLESŁAW KAROL ZAJĄC
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUGAR INVEST S.A. (KRS: 0000726149), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PUŁASKIEGO 19 SP. Z O.O. (KRS: 0000602863), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-22
2022-04-15
36375106700000
2016-02-22
2019-11-08
UL. MAZOWIECKA, 27, POZNAŃ, 60-623, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie