KRS 0000603573
NIP7792439949
REGON36377516800000
NazwaFROZEN CANDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFROZEN CANDY
Data rejestracji 22 lut 2016 (9 lat temu) 22 lut 2016
Data usunięcia 31 mar 2022 31 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA OSTROROGA, 6, POZNAŃ, 60-349, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792439949
data rejestracji 03 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAURSZULA TERENTOWICZ
Wspólnik
2016-02-22
2022-03-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PIOTR BIERNACKI
Wspólnik
2016-02-22
2022-03-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW JÓZEF OLSZOWSKI
Wspólnik
2016-02-22
2022-03-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW JÓZEF OLSZOWSKI
Likwidator
2020-07-31
2022-03-31
PIOTR BIERNACKI
Likwidator
2020-07-31
2022-03-31
URSZULA TERENTOWICZ
Likwidator
2020-07-31
2022-03-31
PRZEMYSŁAW JÓZEF OLSZOWSKI
Beneficjent
PIOTR BIERNACKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW JÓZEF OLSZOWSKI
reprezentant
PIOTR BIERNACKI
reprezentant
PRZEMYSŁAW JÓZEF OLSZOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR BIERNACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
URSZULA TERENTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-02-22
2020-07-31
PRZEMYSŁAW JÓZEF OLSZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-22
2020-07-31
PIOTR BIERNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-22
2020-07-31
2016-02-22
2020-07-31
FROZEN CANDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie