KRS 0000603566
NIP9591969825
REGON36377790200000
NazwaRWS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRWS POLAND
Data rejestracji 22 lut 2016 (9 lat temu) 22 lut 2016
Data usunięcia 30 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JESIONOWA, 31B, KIELCE, 25-540, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591969825
data rejestracji 25 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWKRZYSZTOF TOMASZ KRZCIUK
Wspólnik
2016-02-22
2020-09-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
CESARE DI NUNNO
Wspólnik
2016-02-22
2018-12-14
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 000,00 ZŁ
LUCA DI CARLO
Wspólnik
2016-02-22
2020-09-30
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 000,00 ZŁ
1989-05-30
FABIO CISTRONE
Wspólnik
2016-02-22
2018-12-14
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 000,00 ZŁ
ALESSANDRO MINCHELLA
Wspólnik
2016-02-22
2020-09-30
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 000,00 ZŁ
1982-05-11
LUCA DI CARLO
Prokurent
2016-02-22
2019-12-09
1989-05-30
PROKURA ODDZIELNA
ANETA RYBUS CAPELLO
Prokurent
2017-12-29
2019-12-09
PROKURA SAMOISTNA
ALESSANDRO MINCHELLA
Beneficjent
1982-05-11
LUCA DI CARLO
Beneficjent
1989-05-30
KRZYSZTOF TOMASZ KRZCIUK
Beneficjent
KRZYSZTOF TOMASZ KRZCIUK
reprezentant
KRZYSZTOF TOMASZ KRZCIUK
Likwidator
2019-12-09
2020-09-30
ALESSANDRO MINCHELLA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LUCA DI CARLO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF TOMASZ KRZCIUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF TOMASZ KRZCIUK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-22
2019-12-09
2016-02-22
2019-12-09
RWS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-22
2016-04-01
UL. JESIONOWA, 39B, KIELCE, 25-540, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie