KRS 0000603421
NIP6321769724
REGON27654412800000
NazwaTRANS - AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANS - AGA
Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016
Data usunięcia 17 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARTYNIAKÓW, 8, JAWORZNO, 43-603, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 258000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6321769724
data rejestracji 01 lip 1999
status Czynny
68102025280000040200158592
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
88102025280000010205848496
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHBOGDAN GWÓŹDŹ
Wspólnik
2016-03-01
2021-12-17
258 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 129.000,00 ZŁ
MICHAŁ KURP
Wspólnik
2016-03-01
2021-12-17
258 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 129.000,00 ZŁ
BOGDAN GWÓŹDŹ
Beneficjent
MICHAŁ KURP
Beneficjent
AGNIESZKA KURP
reprezentant
MICHAŁ KURP
reprezentant
BOGDAN GWÓŹDŹ
reprezentant
BOGDAN GWÓŹDŹ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MICHAŁ KURP
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BOGDAN GWÓŹDŹ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2021-12-17
AGNIESZKA KURP
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2021-12-17
2016-03-01
2021-12-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-01
2021-12-17
TRANS - AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-01
2021-12-17
UL. MARTYNIAKÓW, 8, JAWORZNO, 43-603, JAWORZNO, POLSKA
2016-03-01
2021-12-17
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-03-01
2021-12-17
3317Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
2016-03-01
2021-12-17
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2016-03-01
2021-12-17
4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
2016-03-01
2021-12-17
4942Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
2016-03-01
2021-12-17
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2016-03-01
2021-12-17
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2016-03-01
2021-12-17
5229B - DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2016-03-01
2021-12-17
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-03-01
2021-12-17
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie