KRS 0000602435
NIP1080021162
REGON36374886900000
NazwaMOKEJIMO TERMINALU SISTEMOS, UAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaMOKEJIMO TERMINALU SISTEMOS, UAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaMOKEJIMO TERMINALU SISTEMOS UZDAROJI AKCINE BENDROVE UZDAROJI AKCINE BENDROVE
Data rejestracji 17 lut 2016 (9 lat temu) 17 lut 2016
Data usunięcia 04 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 38, SOPOT, 81-706, SOPOT, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego EIGULIU, 14, WILNO, LT-03150, LITWA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMARK ZINKEVIC
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2016-02-17
2016-09-23
1979-03-12
JUSTINAS DREGVA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2016-09-23
2017-01-20
RIMGAUDAS SPOKAS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-01-20
2018-11-07
DOROTA STAPUREVIČ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-11-07
2020-08-04
ALIUS SADECKAS
Członek Organu Nadzoru
2016-02-17
2020-08-04
ALVYDAS SADECKAS
Członek Organu Nadzoru
2016-02-17
2020-08-04
PETRAS LIUBERTAS
Członek Organu Nadzoru
2016-02-17
2020-08-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JUSTINAS DREGVA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-17
2020-08-04
DAIVA SIMKIENE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-17
2020-08-04
MARIUS ENDRUAITIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-05
2020-08-04
LAIMONAS ZMUIDINAVICIUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-17
2017-10-03
RIMGAUDAS ŠPOKAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-03
2019-03-05
2016-02-17
2017-10-26
MOKEJIMO TERMINALU SISTEMOS, UAB
2016-02-17
2018-03-05
UL. SPÓJNI, 22, WARSZAWA, 03-604, WARSZAWA, POLSKA
2018-03-05
2018-08-13
UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 38, SOPOT, 81-076, SOPOT, POLSKA
2016-02-17
2017-10-26
EIGULIU, 14, WILNO, LT-03150, REPUBLIKA LITEWSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie