KRS 0000601944
NIP9492205881
REGON36373433000000
NazwaMAWELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAWELIN
Data rejestracji 15 lut 2016 (9 lat temu) 15 lut 2016
Data usunięcia 10 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HORSTA BIENKA, 9, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MAWELIN.PL
Dane podatkowe
NIP 9492205881
data rejestracji 24 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8211 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #86 OPIEKA ZDROWOTNA #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #98 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBYMARTA ADRIANNA FIJAŁKOWSKA
Wspólnik
2016-02-15
2017-04-26
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
ARTUR BEM
Wspólnik
2017-04-26
2020-07-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
PIOTR ANTONI HERRMANN
Wspólnik
2020-07-21
2022-10-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IZABELA MARTA FIJAŁKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-15
2017-07-28
ARTUR BEM
PREZES
2017-04-26
2017-07-28
ARTUR BEM
PREZES ZARZĄDU
2017-07-28
2020-07-21
KRZYSZTOF JERZY CHWAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-21
2022-10-10
2016-02-15
2017-04-26
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 124, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2017-04-26
2020-07-21
UL. RYBNICKA, 70, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie