KRS 0000601672
NIP9542762509
REGON36370240700000
NazwaTECHNOSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECHNOSOLAR
Data rejestracji 10 lut 2016 (9 lat temu) 10 lut 2016
Data usunięcia 18 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POD MŁYNEM, 23A, KATOWICE, 40-313, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄKRZYSZTOF ANDRZEJ HAJDUCZEK
Wspólnik
2016-02-10
2023-04-18
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JUSTYNA ELŻBIETA BOGACKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-10
2021-05-11
EWELINA KRUPKA
PREZES ZARZĄDU
2021-05-11
2022-02-10
2016-02-10
2023-04-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-10
2023-04-18
TECHNOSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-10
2023-04-18
UL. POD MŁYNEM, 23A, KATOWICE, 40-313, KATOWICE, POLSKA
2016-02-10
2023-04-18
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2016-02-10
2023-04-18
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2016-02-10
2023-04-18
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2016-02-10
2023-04-18
2521Z - PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2016-02-10
2023-04-18
2529Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
2016-02-10
2023-04-18
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-02-10
2023-04-18
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2016-02-10
2023-04-18
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-02-10
2023-04-18
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2016-02-10
2023-04-18
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie