KRS 0000601414
NIP5252646885
REGON36371155300000
NazwaPLT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLT PARTNER
Data rejestracji 09 lut 2016 (9 lat temu) 09 lut 2016
Data usunięcia 25 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252646885
data rejestracji 17 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 5
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEJAKUB RYSZARD GŁOWACKI
Wspólnik
2018-10-11
2020-05-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
DOMINIK JACEK GREMBOCKI
Wspólnik
2018-10-11
2020-05-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PIOTR JERZY GRALAK
Wspólnik
2020-05-18
2020-05-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
JACEK SZOPIŃSKI
Wspólnik
2016-02-09
2018-10-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
DOMINIK JACEK GREMBOCKI
Prokurent
2018-10-11
2020-05-18
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR JERZY GRALAK
Likwidator
2020-05-18
2020-05-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK SZOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-09
2018-10-11
JAKUB RYSZARD GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-11
2020-05-18
2016-02-09
2020-05-18
PLT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-09
2019-02-28
UL. ELEKTORALNA, 13, WARSZAWA, 00-137, WARSZAWA, POLSKA
2019-02-28
2020-01-17
AL. GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie