KRS 0000601227
NIP5130243353
REGON36369843300000
NazwaD4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaD4U
Data rejestracji 09 lut 2016 (9 lat temu) 09 lut 2016
Data usunięcia 29 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. AKACJOWA, 11, BALICE, 32-083, BALICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@DRIVERS4U.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKARKADIUSZ JÓZEF ŚNIEŻEK
Wspólnik
2016-02-09
2023-12-29
513 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.650,00 ZŁ
CEZARY DWORNICKI
Wspólnik
2016-02-09
2023-12-29
256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.800,00 ZŁ
DARIUSZ RAFAŁ FRĄCZEK
Wspólnik
2016-02-09
2016-06-24
LICZBA UDZIAŁÓW: 433 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 21650 ZŁ
DAMIAN MOSKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-09
2023-12-29
CEZARY DWORNICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-09
2023-12-29
JOANNIS PYZIK
Członek Organu Nadzoru
2016-02-09
2023-12-29
DARIUSZ RAFAŁ FRĄCZEK
Prokurent
2016-02-09
2016-06-24
PROKURA ODDZIELNA
ARKADIUSZ JÓZEF ŚNIEŻEK
Prokurent
2016-06-24
2023-12-29
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPAKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ JÓZEF ŚNIEŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-09
2016-06-24
PATRYK MICHAŁ BIGAJ
PREZES ZARZĄDU
2016-02-09
2023-12-29
2016-02-09
2023-12-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-09
2023-12-29
D4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-09
2023-12-29
UL. AKACJOWA, 11, BALICE, 32-083, BALICE, POLSKA
2016-02-09
2023-12-29
4939Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
2016-02-09
2023-12-29
4932Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
2016-02-09
2023-12-29
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2016-02-09
2023-12-29
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2016-02-09
2023-12-29
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2016-02-09
2023-12-29
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2016-02-09
2023-12-29
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2016-02-09
2023-12-29
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2016-02-09
2023-12-29
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-02-09
2023-12-29
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
1228-SEE.711.1478.2022.1
2022-07-27
2022-08-01
564.67 PLN
1228-SEW.723.1792.2018
Drugi Urząd Skarbowy Kraków
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie