KRS 0000600902
NIP6912514080
REGON36369895300000
NazwaKREDYTY EKSPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKREDYTY EKSPRESS
Data rejestracji 09 lut 2016 (9 lat temu) 09 lut 2016
Data usunięcia 07 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 220000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAJUSTYNA ELŻBIETA MICHALSKA
Wspólnik
2016-02-09
2018-01-08
154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 154.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MARCIN LESZEK MICHALSKI
Wspólnik
2016-02-09
2018-01-08
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ARTUR KOVAL
Wspólnik
2018-01-08
2021-05-07
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JUSTYNA ELŻBIETA MICHALSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-09
2018-01-08
MARCIN LESZEK MICHALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-09
2018-01-08
ARTUR KOVAL
PREZES ZARZĄDU
2018-01-08
2021-05-07
2016-02-09
2018-01-08
UL. ZŁOTORYJSKA, 65, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2018-01-08
2020-06-23
UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49, WROCŁAW, 50-202, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie