KRS 0000600880
NIP9721261037
REGON36367486900000
NazwaALFA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALFA LOGISTICS
Data rejestracji 05 lut 2016 (9 lat temu) 05 lut 2016
Data usunięcia 12 mar 2024 12 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 8, MARIANOWO, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721261037
data rejestracji 21 cze 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-02-05
2017-06-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36219714300000
PIOTR MICHAŁ LEWICKI
Wspólnik
2017-06-21
2019-02-19
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ
MICHAŁ TOMASZEWSKI
Wspólnik
2018-08-02
2024-03-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BOGUSŁAW KAZIMIERZ WOŁODŹKO
Wspólnik
2018-08-02
2024-03-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ŁUCJA KONCZEREWICZ
Kurator
2022-02-14
2024-03-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ MARIA STRZYŻ
PREZES ZARZĄDU
2016-02-05
2017-06-21
PIOTR MICHAŁ LEWICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-21
2018-08-02
BOGUSŁAW KAZIMIERZ WOŁODŹKO
PREZES ZARZĄDU
2018-08-02
2019-09-11
GRZEGORZ TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-08-02
2018-11-26
MAGDALENA AGNIESZKA SERWECIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-26
2019-08-26
2016-02-05
2017-12-01
WNB TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-05
2017-06-21
UL. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO, 7-17, POZNAŃ, 60-685, POZNAŃ, POLSKA
2017-06-21
2017-12-01
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 33, POZNAŃ, 60-837, POZNAŃ, POLSKA
2017-12-01
2018-08-02
UL. STEFANA OKRZEI, 54, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
2018-08-02
2018-10-05
UL. GRUNWALDZKA, 492, PLEWISKA, 62-064, PLEWISKA, POLSKA
2018-10-05
2019-02-19
UL. GRUNWALDZKA, 495, PLEWISKA, 62-064, PLEWISKA, POLSKA
Kms 15/23
2023-05-23
2023-08-14
881.02 PLN
V GC 1534/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Paweł Wośko Kancelaria Komornicza nr IV w Śremie
GKm 47/23
2024-07-10
2024-09-02
35706.42 PLN
V GC 1534/21, XII Ga 576/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Paweł Wośko Kancelaria Komornicza nr IV w Śremie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie