KRS 0000600860
NIP7773258537
REGON36367719300000
NazwaOSIEDLE NAD JEZIOREM FRETLESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOSIEDLE NAD JEZIOREM FRETLESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 lut 2016 (9 lat temu) 05 lut 2016
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, 36, KÓRNIK, 62-065, KÓRNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7773258537
data rejestracji 01 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4331Z TYNKOWANIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2016-02-05
2017-04-25
36223405100000
Wspólnik
2016-02-05
2020-01-09
30253783500000
DAMIAN TACIAK
Wspólnik
2016-02-05
2017-04-25
WOJCIECH LORENS
Wspólnik
2016-02-05
2017-04-25
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. FRETLESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KÓRNIKU, DO REPREZENTOWANIA KTÓREJ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI ŁUKASZ ŁAGODA - PREZES ZARZĄDU, DAMIAN TACIAK - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-05
2017-04-25
36223405100000
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-25
2020-01-09
30247074600000
2016-02-05
2017-04-25
OSIEDLE NAD JEZIOREM BNG BUDOWNICTWO, NIERUCHOMOŚCI, GEODEZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie