KRS 0000600832
NIP5213722085
REGON36369928900000
NazwaCENTURY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTURY INVESTMENT
Data rejestracji 05 lut 2016 (9 lat temu) 05 lut 2016
Data usunięcia 21 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA GIERDZIEJEWSKIEGO, 7, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213722085
data rejestracji 10 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCHWspólnik
2016-02-05
2016-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
14664985900000
MICHAŁ MAREK KRZOS
Wspólnik
2016-03-18
2017-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
ROBERT RAFAŁ FALISZEWSKI
Wspólnik
2017-03-13
2020-04-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ROBERT RAFAŁ FALISZEWSKI
Likwidator
2019-04-25
2020-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU WICEPREZESA ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE: WICEPREZESA Z PREZESEM, A CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM.
KAROLINA MYSZOR
PREZES ZARZĄDU
2016-02-05
2016-03-18
MICHAŁ MAREK KRZOS
PREZES ZARZĄDU
2016-03-18
2017-03-13
ROBERT RAFAŁ FALISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-13
2019-04-25
2016-02-05
2016-03-18
CENTURY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-18
2019-04-12
MASTER LIGHT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-05
2016-03-18
UL. WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-739, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-18
2017-03-13
UL. GRZYMALITÓW, 7A, WARSZAWA, 03-141, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie