KRS 0000600770
NIP6252456406
REGON36368010800000
NazwaPRIMUS MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPRIMUS MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 lut 2016 (9 lat temu) 08 lut 2016
Data usunięcia 09 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SZKOLNA, 12, BRUDZOWICE, 42-470, BRUDZOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHKAROLINA MAGDALENA FRĄCZEK WYPIÓR
Wspólnik
2016-02-08
2021-12-09
Wspólnik
2016-02-08
2021-12-09
36326974900000
BARTŁOMIEJ MACIEJ FRĄCZEK
Prokurent
2017-02-24
2021-12-09
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF WIESŁAW WYPIÓR
Prokurent
2017-02-24
2021-12-09
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF WIESŁAW WYPIÓR
Beneficjent
BARTŁOMIEJ MACIEJ FRĄCZEK
Beneficjent
KAROLINA MAGDALENA FRĄCZEK-WYPIÓR
Beneficjent
KRZYSZTOF WIESŁAW WYPIÓR
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF WIESŁAW WYPIÓR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARTŁOMIEJ MACIEJ FRĄCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROLINA MAGDALENA FRĄCZEK-WYPIÓR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST PRIMUS POD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BRUDZOWICACH (KOMPLEMENTARIUSZ). SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZESEM ZARZĄDU JEST BEATA FRĄCZEK.
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-08
2021-12-09
36326974900000
2016-02-08
2021-06-29
PRIMUS POD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie