KRS 0000599542
NIP9522129625
REGON14722994100000
NazwaB&S-DORADZTWO B&SGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaB&S-DORADZTWO B&SGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 lut 2016 (9 lat temu) 01 lut 2016
Data usunięcia 04 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZWOLEŃSKA, 40/5, WARSZAWA, 04-761, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9522129625
data rejestracji 14 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 sie 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDARIUSZ KRZYSZTOF BIELAS
Wspólnik
2016-02-01
2016-03-16
MARIAN MAREK ŚLIMAK
Wspólnik
2016-02-01
2016-03-16
MARIAN MAREK ŚLIMAK
Wspólnik
2016-03-16
2023-01-04
MARIAN MAREK ŚLIMAK
Beneficjent
DARIUSZ KRZYSZTOF BIELAS
zgłaszający - członek zarządu
MARIAN MAREK ŚLIMAK
zgłaszający - członek zarządu
MARIAN MAREK ŚLIMAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JAKIM JEST B&SGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA (B&SGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) REPREZENTUJE ZARZĄD - KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE. DANE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU: MARIAN ŚLIMAK - PREZES
MARIAN MAREK ŚLIMAK
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-01
2016-03-16
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-16
2023-01-04
36355501800000
2016-02-01
2016-03-16
B&S-DORADZTWO ŚLIMAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie