KRS 0000599361
NIP1231306254
REGON36277699300000
NazwaITT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaITT GROUP
Data rejestracji 29 sty 2016 (9 lat temu) 29 sty 2016
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1231306254
data rejestracji 13 gru 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOMARCIN JÓZEF HULAK
Wspólnik
2016-01-29
2019-10-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
BOGDAN DARIUSZ HULAK
Wspólnik
2016-01-29
2017-03-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
JUSTYNA MARIA KRAWCZYK
Wspólnik
2017-03-03
2019-10-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MARLENA DUBIŃSKA
Wspólnik
2019-10-23
2024-06-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
JANUSZ JAROSŁAW KĘSKA
Wspólnik
2019-10-23
2024-06-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
MARLENA DUBIŃSKA
Beneficjent
JANUSZ JAROSŁAW KĘSKA
reprezentant
JANUSZ JAROSŁAW KĘSKA
Beneficjent
MARLENA DUBIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JANUSZ JAROSŁAW KĘSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
MARCIN JÓZEF HULAK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2019-10-23
BOGDAN DARIUSZ HULAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2019-10-23
JANUSZ JAROSŁAW KĘSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-10-23
2021-11-18
2016-01-29
2017-03-03
BHMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-03-03
2019-11-29
CENTRUM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-01-29
2019-10-23
UL. PUŁAWSKA, 45, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2019-10-23
2023-01-26
UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 6, KIELCE, 25-663, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie