KRS 0000599355
NIP5882415621
REGON36363110400000
NazwaHYBRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHYBRO ENERGY
Data rejestracji 29 sty 2016 (9 lat temu) 29 sty 2016
Data usunięcia 15 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 9, CIEKOCINKO, 84-210, CHOCZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5882415621
data rejestracji 01 cze 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHTOMASZ STEFAN BAŁUK
Wspólnik
2016-01-29
2023-06-15
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-01-29
2023-06-15
109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.500,00 ZŁ
00621169500000
TOMASZ STEFAN BAŁUK
Beneficjent
TOMASZ STEFAN BAŁUK
reprezentant
TOMASZ STEFAN BAŁUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TOMASZ STEFAN BAŁUK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2023-06-15
2016-01-29
2017-01-17
FARMA WIATROWA CIEKOCINKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie