KRS 0000599321
NIP8252176731
REGON36365465400000
NazwaLUKAS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLUKAS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 sty 2016 (9 lat temu) 28 sty 2016
Data usunięcia 31 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŁAPIGUZ, 91, ŁUKÓW, 21-400, ŁUKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIŁUKASZ ŁUKASIK
Wspólnik
2016-01-28
2024-07-31
SYLWIA TERESA ŁUKASIK
Wspólnik
2023-08-29
2024-07-31
KRZYSZTOF ŁUKASIK
Beneficjent
ŁUKASZ ŁUKASIK
reprezentant
MAŁGORZATA ŁUKASIK
Beneficjent
ŁUKASZ ŁUKASIK
Beneficjent
PATRYK ŁUKASIK
Beneficjent
PIOTR ŁUKASIK
Beneficjent
KATARZYNA ANNA ŁUKASIK
Beneficjent
KRZYSZTOF ŁUKASIK
Beneficjent
REPREZENTANT W FIRMIE OVERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W LUKAS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MAŁGORZATA ŁUKASIK
Beneficjent
POSIADA 25% UDZIAŁÓW W FIRMIE OVERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W FIRMIE LUKAS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
ŁUKASZ ŁUKASIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
POSIADA 25% UDZIAŁÓW W FIRMIE OVERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W FIRMIE LUKAS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
PATRYK ŁUKASIK
Beneficjent
POSIADA 25% UDZIAŁÓW W FIRMIE OVERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W FIRMIE LUKAS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
PIOTR ŁUKASIK
Beneficjent
REPREZENTANT W FIRMIE OVERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W LUKAS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KATARZYNA ANNA ŁUKASIK
Beneficjent
POSIADA 25% UDZIAŁÓW W FIRMIE OVERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W FIRMIE LUKAS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZNETUJE ŁUKASZ ŁUKASIK - PREZES ZARZĄDU. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD - CZŁNEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA LUB JAKO PROKURENT.
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-28
2023-08-29
36307862400000
SYLWIA TERESA ŁUKASIK
Członek Organu Reprezentacji
2023-08-29
2024-07-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie