KRS 0000598799
NIP6192025831
REGON36358475800000
NazwaDTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 sty 2016 (9 lat temu) 27 sty 2016
Data usunięcia 27 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 3K, MIANOWICE, 63-600, MIANOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@DTO.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 6192025831
data rejestracji 27 sty 2016
status Czynny
02102022410000240200461095
PKO Oddział 1 w Kępnie
Rynek 28 63-600 kępiński POLSKA
94102022410000260200461087
PKO Oddział 1 w Kępnie
Rynek 28 63-600 kępiński POLSKA
21105012011000009032837834
INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31
ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
96105012011000009032837842
INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31
ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNESTANISŁAW MACIEJEWSKI
Wspólnik
2016-01-27
2021-09-27
MICHAŁ NOKIEL
Wspólnik
2016-01-27
2021-09-27
MAGDALENA ANNA NOKIEL
Beneficjent
MACIEJ MACIEJEWSKI
Beneficjent
MAGDALENA ANNA NOKIEL
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ NOKIEL
Beneficjent
MACIEJ MACIEJEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ NOKIEL
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAGDALENA ANNA NOKIEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ MACIEJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ NOKIEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KĘPNIE, REPREZENTOWANĄ PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONYCH DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-27
2021-09-27
36308467100000
2016-01-27
2021-09-27
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-27
2021-09-27
DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-27
2021-09-27
3K, MIANOWICE, 63-600, MIANOWICE, POLSKA
2016-01-27
2021-09-27
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2016-01-27
2021-09-27
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2016-01-27
2021-09-27
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2016-01-27
2021-09-27
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-01-27
2021-09-27
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-01-27
2021-09-27
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2016-01-27
2021-09-27
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie