KRS 0000598127
NIP8241803696
REGON36356762000000
NazwaKARES TRADE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKARES TRADE NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 21 sty 2016 (9 lat temu) 21 sty 2016
Data usunięcia 23 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 1A, WARSZAWA, 00-014, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8241803696
data rejestracji 01 lip 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMARIAN ŚWIĘTOCHOWSKI
Wspólnik
2016-01-21
2016-08-19
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
1951-01-01
Wspólnik
2016-08-19
2023-06-19
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
36436468000000
Wspólnik
2023-06-19
2024-01-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
36318058700000
MARIAN ŚWIĘTOCHOWSKI
Beneficjent
1951-01-01
PAWEŁ SŁAWOMIR ŚWIĘTOCHOWSKI
reprezentant
PAWEŁ SŁAWOMIR ŚWIĘTOCHOWSKI
Prokurent
2016-08-19
2018-07-23
PROKURA SAMODZIELNA
KATARZYNA BEATA ŚWIĘTOCHOWSKA
Prokurent
2018-02-09
2024-01-23
PROKURA SAMODZIELNA
MARIAN ŚWIĘTOCHOWSKI
Beneficjent
WŁAŚCICIEL KARES HOLDING SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF ANDRZEJ ŚWIĘTOCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-21
2018-03-21
KATARZYNA ŚWIĘTOCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-28
2017-04-24
KATARZYNA BEATA ŚWIĘTOCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-28
2018-02-09
PAWEŁ CHRUPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-28
2017-04-24
PAWEŁ SŁAWOMIR ŚWIĘTOCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-23
2024-01-23
KRZYSZTOF ANDRZEJ ŚWIĘTOCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-06
2024-01-23
2016-01-21
2022-02-25
AL. SOLIDARNOŚCI, 38, WĘGRÓW, 07-100, WĘGRÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie