KRS 0000597838
NIP8172179012
REGON36354923600000
NazwaHMI PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHMI PRO
Data rejestracji 21 sty 2016 (9 lat temu) 21 sty 2016
Data usunięcia 14 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 91, WADOWICE GÓRNE, 39-308, WADOWICE GÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8172179012
data rejestracji 29 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#72 INFORMATYKA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPAWEŁ RÓG
Wspólnik
2016-01-21
2022-02-17
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ
BODE GMBH
Wspólnik
2016-01-21
2023-04-14
3500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁ
EDYTA STEC
Wspólnik
2022-02-17
2023-04-14
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
EDYTA STEC
Likwidator
2022-05-11
2023-04-14
EDYTA ANNA STEC
Beneficjent
MARIO VOLLBEHR
Beneficjent
1961-08-28
EDYTA ANNA STEC
zgłaszający - członek zarządu
EDYTA ANNA STEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIO VOLLBEHR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PAWEŁ RÓG
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-21
2022-02-17
MARIO VOLLBEHR
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-21
2022-05-11
1961-08-28
EDYTA STEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-17
2022-05-11
2016-01-21
2022-05-11
HMI PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie