KRS 0000597323
NIP7811921720
REGON36351822400000
NazwaLODGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLODGER
Data rejestracji 18 sty 2016 (9 lat temu) 18 sty 2016
Data usunięcia 21 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKIERNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJRADOSŁAW MIROSŁAW ŁUCZYŃSKI
Wspólnik
2017-11-02
2020-12-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
JACEK SZOPIŃSKI
Wspólnik
2016-01-18
2017-11-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK SZOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2017-11-02
RADOSŁAW MIROSŁAW ŁUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-02
2020-12-21
2016-01-18
2017-11-02
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
2017-11-02
2019-02-13
UL. DR. STANISŁAWA RYBICKIEGO, 8, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie