KRS 0000597038
NIP8911625430
REGON36350365900000
NazwaINTELLEQTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTELLEQTOR
Data rejestracji 15 sty 2016 (9 lat temu) 15 sty 2016
Data usunięcia 14 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZDROJOWA, 56, CIECHOCINEK, 87-720, CIECHOCINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#72 INFORMATYKA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #55 HOTELE I RESTAURACJEDARIUSZ SIKORA
Wspólnik
2016-01-15
2021-04-14
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ
DARIUSZ SIKORA
Likwidator
2020-03-06
2021-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DARIUSZ SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-15
2019-09-19
DARIUSZ SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2019-09-19
2020-03-06
2016-01-15
2020-03-06
INTELLEQTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-01-15
2019-09-19
UL. ZDROJOWA, 56, CIECHOCINEK, 87-720, CIECHOCINEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie