KRS 0000596836
NIP7010540701
REGON36354190900000
NazwaOVID WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOVID WORKS
Data rejestracji 18 sty 2016 (9 lat temu) 18 sty 2016
Data usunięcia 12 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOBRA, 4, WARSZAWA, 00-388, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11600,00 PLN
Dane kontaktowe
Email JACEK.DEBOWSKI@OVIDWORSK.COM
Dane podatkowe
NIP 7010540701
data rejestracji 03 lut 2016
status Czynny
13114000260000432697001003
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
40114000260000432697001002
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
56114000260000432697001005
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
67114000260000432697001001
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
70114020620000432697001009
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
83114000260000432697001004
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓWJACEK ADAM CHOJECKI
Wspólnik
2016-01-18
2019-09-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JACEK DARIUSZ DĘBOWSKI
Wspólnik
2016-01-18
2019-09-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-11-28
2019-09-12
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ
14284423900000
JACEK ADAM CHOJECKI
Beneficjent
JACEK DARIUSZ DĘBOWSKI
Beneficjent
JACEK ADAM CHOJECKI
reprezentant
JACEK DARIUSZ DĘBOWSKI
reprezentant
JACEK ADAM CHOJECKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU - WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
JACEK DARIUSZ DĘBOWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU - WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK DARIUSZ DĘBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2019-09-12
JACEK ADAM CHOJECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2019-09-12
2016-01-18
2017-06-22
UL. CECYLII ŚNIEGOCKIEJ, 7, WARSZAWA, 00-430, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie