KRS 0000596835
NIP1132901255
REGON36353009900000
NazwaMEDIATASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMEDIATASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 sty 2016 (9 lat temu) 15 sty 2016
Data usunięcia 30 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA, 5, WARSZAWA, 03-464, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1132901255
data rejestracji 22 sty 2016
status Czynny
19105010121000009082620288
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
49105010121000009030818547
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
71105010121000009030818539
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
72105010121000009030818521
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
59105010121000009080238703
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMWspólnik
2016-01-15
2022-06-30
36331371700000
JACEK SZYMON JASKÓLSKI
Wspólnik
2016-01-15
2022-06-30
PIOTR DOMINIK PIĄDŁOWSKI
Wspólnik
2016-01-15
2022-06-30
PIOTR DOMINIK PIĄDŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JACEK SZYMON JASKÓLSKI
Beneficjent
PIOTR DOMINIK PIĄDŁOWSKI
Beneficjent
JACEK SZYMON JASKÓLSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR DOMINIK PIĄDŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: 1) PIOTR PIĄDŁOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, 2) JACEK JASKÓLSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-15
2022-06-30
36331371700000
2016-01-15
2022-06-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-15
2022-06-30
MEDIATASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-15
2022-06-30
PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA, 5, WARSZAWA, 03-464, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-15
2022-06-30
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2016-01-15
2022-06-30
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2016-01-15
2022-06-30
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2016-01-15
2022-06-30
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie