KRS 0000596722
NIP7382149407
REGON36353516800000
Nazwa"DRAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDRAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 sty 2016 (9 lat temu) 19 sty 2016
Data usunięcia 13 mar 2018 13 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BENEDYKTA CESARZA, 11, KRAKÓW, 30-427, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMPAWEŁ MATUSZEWSKI
Wspólnik
2016-01-19
2016-09-14
KRZYSZTOF WRONA
Wspólnik
2016-01-19
2018-03-13
ARTUR SZKOLAK
Wspólnik
2016-01-19
2016-09-14
KATARZYNA KANIOWSKA
Prokurent
2016-01-19
2018-03-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNATRZ PAWEŁ MATUSZEWSKI - PREZES ZARZĄDU DRAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-19
2018-03-13
12242724400000
2016-01-19
2016-09-14
177, BINAROWA, 38-340, BIECZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie