KRS 0000596646
NIP6852329751
REGON36359604600000
NazwaVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVERSO
Data rejestracji 28 sty 2016 (9 lat temu) 28 sty 2016
Data usunięcia 18 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5D, KRAJOWICE, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMICHAŁ JACEK DUNAJ
Wspólnik
2016-01-28
2019-09-18
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.200 ZŁ
GRZEGORZ PAWEŁ PRZYBYŁOWSKI
Wspólnik
2016-01-28
2019-09-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
RENATA SYLWIA SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2016-01-28
2019-09-18
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800 ZŁ
GRZEGORZ ADAM DĘBOSZ
Wspólnik
2016-01-28
2019-09-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
GRZEGORZ ADAM DĘBOSZ
Likwidator
2017-12-08
2019-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE TEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ PAWEŁ PRZYBYŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-28
2017-12-08
JOANNA WIKTORIA LUBAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2017-12-08
GRZEGORZ ADAM DĘBOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2017-12-08
2016-01-28
2017-12-08
VERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie