KRS 0000596465
NIP9452190015
REGON36357207000000
NazwaGO GLOBAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGO GLOBAL SERVICES
Data rejestracji 26 sty 2016 (9 lat temu) 26 sty 2016
Data usunięcia 07 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CYSTERSÓW, 13A, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452190015
data rejestracji 01 lut 2016
status Czynny
24114020040000390279268989
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
32114020040000311204317400
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
54114020040000320276040826
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
73114020040000321205291366
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
90114020040000311206917605
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
13114010810000278297001002
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
40114010810000278297001001
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
56114010810000278297001004
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
83114010810000278297001003
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJADRIAN KAWACZ
Wspólnik
2016-01-26
2018-11-07
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.650 ZŁ
BARTŁOMIEJ PODOLSKI
Wspólnik
2016-01-26
2018-11-07
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.650 ZŁ
BARTLOMIEJ PODOLSKI
Beneficjent
ADRIAN KAWACZ
Beneficjent
BARTLOMIEJ PODOLSKI
zgłaszający - członek zarządu
BARTLOMIEJ PODOLSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADRIAN KAWACZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BARTŁOMIEJ PODOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-26
2018-11-07
ADRIAN KAWACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-26
2018-11-07
2016-01-26
2016-05-25
UL. BOCIANA, 3, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
2016-05-25
2017-03-29
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 5, KRAKÓW, 31-025, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie