KRS 0000596369
NIP8681965380
REGON36353466000000
NazwaPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROFIL
Data rejestracji 19 sty 2016 (9 lat temu) 19 sty 2016
Data usunięcia 16 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCHNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKACPER MICHAŁ GRZYWACZ
Wspólnik
2016-01-19
2020-10-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W KAŻDEJ SPRAWIE UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
KACPER MICHAŁ GRZYWACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-19
2017-10-31
VASYL OKUNCHAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-31
2020-10-16
2016-01-19
2016-06-09
UL. ŚW. LEONARDA, 67, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
2016-06-09
2018-10-16
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA, 33, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie