KRS 0000596262
NIP6572921282
REGON36346887400000
NazwaENERGIA-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaENERGIA-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 sty 2016 (9 lat temu) 11 sty 2016
Data usunięcia 30 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SANDOMIERSKA, 112, KIELCE, 25-324, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6572921282
data rejestracji 23 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMIWspólnik
2016-01-11
2020-07-30
29284295900000
JAN STANISŁAW TYRAŁA
Wspólnik
2016-01-11
2020-07-30
WALDEMAR LESIAK
Wspólnik
2016-01-11
2020-07-30
PAWEŁ SŁAWOMIR MISZTAL
Wspólnik
2016-01-11
2020-07-30
PIOTR PAKUŁA
Wspólnik
2016-01-11
2020-07-30
PIOTR PAKUŁA
Beneficjent
PAWEŁ SŁAWOMIR MISZTAL
Beneficjent
WALDEMAR LESIAK
Beneficjent
JAN STANISŁAW TYRAŁA
Beneficjent
PAWEŁ SŁAWOMIR MISZTAL
reprezentant
PIOTR PAKUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PAWEŁ SŁAWOMIR MISZTAL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WALDEMAR LESIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JAN STANISŁAW TYRAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-11
2020-07-30
29284295900000
2016-01-11
2020-07-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-11
2020-07-30
ENERGIA-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-11
2020-07-30
UL. SANDOMIERSKA, 112, KIELCE, 25-324, KIELCE, POLSKA
2016-01-11
2020-07-30
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-01-11
2020-07-30
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2016-01-11
2020-07-30
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2016-01-11
2020-07-30
711 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2016-01-11
2020-07-30
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2016-01-11
2020-07-30
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2016-01-11
2020-07-30
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-01-11
2020-07-30
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-01-11
2020-07-30
741 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie