KRS 0000595919
NIP8992780748
REGON36348511100000
NazwaWOOD AND STEEL DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWOOD AND STEEL DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 sty 2016 (9 lat temu) 08 sty 2016
Data usunięcia 23 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WOJCIECHA KORFANTEGO, 30A, WROCŁAW, 53-021, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8992780748
data rejestracji 01 lip 2017
status Czynny
38105015751000009082321200
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
98105015751000009082324097
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
97105015751000009082287740
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
11109020660000000144489440
SANPL 1 Oddział w Legnicy
ul. Gwarna 4A 59-220 Legnica POLSKA
12249000050000452053689691
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
71109020660000000144489427
SANPL 1 Oddział w Legnicy
ul. Gwarna 4A 59-220 Legnica POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIWspólnik
2016-01-08
2021-02-23
36296857000000
MARCIN MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2016-01-08
2021-02-23
JAKUB ZIELIŃSKI
Wspólnik
2016-01-08
2021-02-23
TOMASZ PŁOCKI
Wspólnik
2018-03-19
2019-02-14
ARTUR ŁUKASZ KAŁUŻA
Wspólnik
2019-05-14
2021-02-23
JAKUB ZIELIŃSKI
Beneficjent
ARTUR KAŁUŻA
Beneficjent
JAKUB ZIELIŃSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
JAKUB ZIELIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ARTUR KAŁUŻA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-08
2021-02-23
36296857000000
2016-01-08
2018-08-08
MTM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie