KRS 0000595838
NIP9452189696
REGON36345381000000
NazwaKRAK - KOLOR DEWELOPER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKRAK - KOLOR DEWELOPER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANKA
Data rejestracji 08 sty 2016 (9 lat temu) 08 sty 2016
Data usunięcia 23 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GRAŻYNY, 18, KRAKÓW, 31-217, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9452189696
data rejestracji 15 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAWspólnik
2016-01-08
2019-08-23
36158356500000
Wspólnik
2016-01-08
2019-08-23
12006741600000
Wspólnik
2016-01-08
2019-08-23
12020753800000
JOLANTA MIELENIEWSKA GROCHOT
Wspólnik
2016-01-08
2019-08-23
JAROSŁAW STANISŁAW KRUSZAK
Wspólnik
2016-01-08
2019-08-23
ANDRZEJ MAREK LENIART
Wspólnik
2016-01-08
2019-08-23
BOGDAN ZŁOTO
Wspólnik
2016-01-08
2019-08-23
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ KRAK-KOLOR DEWELOPER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU WCHODZĄ: KRUSZAK JAROSŁAW STANISŁAW - PREZES ZARZĄDU MIELENIEWSKA-GROCHOT JOLANTA - WICEPREZES ZARZĄDU ZŁOTO BOGDAN - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-08
2019-08-23
36158356500000
2016-01-08
2019-08-23
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-08
2019-08-23
KRAK - KOLOR DEWELOPER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-08
2019-08-23
UL. GRAŻYNY, 18, KRAKÓW, 31-217, KRAKÓW, POLSKA
2016-01-08
2019-08-23
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-01-08
2019-08-23
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-01-08
2019-08-23
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2016-01-08
2019-08-23
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2016-01-08
2019-08-23
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-01-08
2019-08-23
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-01-08
2019-08-23
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2016-01-08
2019-08-23
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2016-01-08
2019-08-23
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2016-01-08
2019-08-23
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie