KRS 0000595818
NIP5252643042
REGON36350405000000
NazwaBIŻUBAZAAR ABADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBIŻUBAZAAR ABADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 sty 2016 (9 lat temu) 12 sty 2016
Data usunięcia 05 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SIECIECHOWSKA, 11, WARSZAWA, 01-928, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252643042
data rejestracji 21 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #9525Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃELŻBIETA MARIA MYŚLIWIEC
Wspólnik
2016-01-12
2023-07-05
LESZEK STANISŁAW PAKULSKI
Wspólnik
2016-01-12
2023-07-05
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ ABADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI ABADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: PAN LESZEK STANISŁAW PAKULSKI-PREZES ZARZĄDU ORAZ PANI ELŻBIETA MARIA MYŚLIWIEC - PROKURENT SAMOISTNY.
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-12
2023-07-05
01499328900000
2016-01-12
2018-03-16
UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 31/33, WARSZAWA, 00-379, WARSZAWA, POLSKA
2018-03-16
2019-08-20
UL. NOWY ŚWIAT, 6/12, WARSZAWA, 00-400, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie