KRS 0000595775
NIP6653000652
REGON36344062800000
NazwaP.H.U. "SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaP.H.U. "SYSTEM"
Data rejestracji 08 sty 2016 (9 lat temu) 08 sty 2016
Data usunięcia 13 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAKŁADOWA, 3, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6653000652
data rejestracji 11 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIAGATA KAROLINA ANTCZAK
Wspólnik
2016-01-08
2017-03-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
WIESŁAW STANISŁAW DYNGOSZ
Wspólnik
2016-01-08
2017-03-08
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850,00 ZŁ
Wspólnik
2016-01-08
2017-03-08
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁ
31050209000000
HENRYK GOSK
Wspólnik
2017-03-08
2024-06-13
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ
MARIUSZ ŁUKASZ SZAR
Wspólnik
2017-03-08
2024-06-13
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGATA KAROLINA ANTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-08
2017-03-08
SZYMON JÓZEF FALKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-01-19
2018-01-30
MARIUSZ ŁUKASZ SZAR
PREZES ZARZĄDU
2017-03-08
2018-01-19
HENRYK GOSK
PREZES ZARZĄDU
2018-01-30
2024-06-13
2016-01-08
2017-03-08
CENTRUM OBSŁUGI KSIĘGOWEJ "FINANSISTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3011-SEE.7113.43.2024.236, 3011-24-021223
2024-02-26
2024-03-01
557.47 PLN
3011-SEW.723.3335.2019
Urząd Skarbowy w Koninie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie