KRS 0000595623
NIP7831735825
REGON36343451000000
NazwaANENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANENBERG
Data rejestracji 07 sty 2016 (9 lat temu) 07 sty 2016
Data usunięcia 10 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMICHAŁ PIOTR SYKULSKI
Wspólnik
2016-01-07
2018-03-20
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9000,00 ZŁ
RYSZARD LUCJAN SYKULSKI
Wspólnik
2016-01-07
2018-03-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
ALEKSANDRS OSTAPKO
Wspólnik
2018-03-20
2022-08-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ PIOTR SYKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-07
2018-03-20
ALEKSANDRS OSTAPKO
PREZES ZARZĄDU
2018-03-20
2022-08-10
2016-01-07
2017-09-01
UL. GARNCARSKA, 9, POZNAŃ, 61-817, POZNAŃ, POLSKA
2017-09-01
2019-04-30
UL. GŁOGOWSKA, 84, POZNAŃ, 60-741, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie