KRS 0000595597
NIP7773257905
REGON36346440000000
NazwaMTG-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMTG-INWEST
Data rejestracji 12 sty 2016 (9 lat temu) 12 sty 2016
Data usunięcia 31 mar 2022 31 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POCZTOWA, 9, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7773257905
data rejestracji 27 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIBEATA KLARA GIĘTKOWSKA
Beneficjent
MARLENA DOROTA TARNOWSKA
Beneficjent
MARIUSZ GIĘTKOWSKI
reprezentant
MARIUSZ TARNOWSKI
reprezentant
MARIUSZ TARNOWSKI
Likwidator
2020-12-22
2022-03-31
MARIUSZ GIĘTKOWSKI
Likwidator
2020-12-22
2022-03-31
MARLENA DOROTA TARNOWSKA
Wspólnik
2016-01-12
2022-03-31
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁ
BEATA KLARA GIĘTKOWSKA
Wspólnik
2016-01-12
2022-03-31
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁ
BEATA KLARA GIĘTKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARLENA DOROTA TARNOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ GIĘTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-12
2020-12-22
MARIUSZ TARNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-12
2020-12-22
2016-01-12
2020-12-22
MTG-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-01-12
2016-05-12
UL. TRZECKA, 21A, GOWARZEWO, 63-004, TULCE, POLSKA
2016-05-12
2020-08-19
UL. GAJOWA, 56, TULCE, 63-004, TULCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie