KRS 0000595293
NIP5512623675
REGON36341063300000
NazwaBLACK PROPERTY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBLACK PROPERTY PARK
Data rejestracji 05 sty 2016 (9 lat temu) 05 sty 2016
Data usunięcia 01 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁOWA, 4, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEAGATA MARIA BADURA GRODECKA
Wspólnik
2016-01-05
2020-10-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ROMAN DUDA
Wspólnik
2018-04-04
2019-08-20
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
TOMASZ WOJCIECH GRODECKI
Wspólnik
2016-01-05
2020-10-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
AGATA MARIA BADURA GRODECKA
Likwidator
2019-09-16
2020-10-01
TOMASZ WOJCIECH GRODECKI
Beneficjent
AGATA MARIA BADURA GRODECKA
reprezentant
AGATA MARIA BADURA GRODECKA
Beneficjent
TOMASZ WOJCIECH GRODECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGATA MARIA BADURA GRODECKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMINEIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ WOJCIECH GRODECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-05
2018-04-04
ROMAN DUDA
PREZES ZARZĄDU
2018-04-04
2019-08-20
AGATA MARIA BADURA GRODECKA
PREZES ZARZĄDU
2019-08-20
2019-09-16
2016-01-05
2019-09-16
BLACK PROPERTY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie