KRS 0000595067
NIP9492204597
REGON36336967500000
NazwaEWANDER RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEWANDER RECYKLING
Data rejestracji 31 gru 2015 (9 lat temu) 31 gru 2015
Data usunięcia 16 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ONDRASZKA, 14, KATOWICE, 40-857, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9492204597
data rejestracji 14 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWANDRZEJ PAWEŁ KRETKOWSKI
Wspólnik
2015-12-31
2016-02-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
PIOTR KURDA
Wspólnik
2016-02-09
2019-05-28
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
MONIKA KURDA
Wspólnik
2017-12-08
2019-05-28
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
OLEKSANDR KARATSIUBA
Wspólnik
2019-05-28
2023-11-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
MARZENA SZKLARZ STĘPIEŃ
Kurator
2019-04-03
2019-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
ANDRZEJ PAWEŁ KRETKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-31
2017-05-23
PIOTR TOMASZ GOLIBRODA
PREZES ZARZĄDU
2017-05-23
2019-05-28
OLEKSANDR KARATSIUBA
PREZES ZARZĄDU
2019-05-28
2023-11-16
2015-12-31
2017-07-13
EWANDER FUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-31
2016-02-09
UL. WAŁY DWERNICKIEGO, 117/121, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2018-07-10
2019-05-28
ALEJA WARSZAWSKA, 227 B, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
GKm 46/21
2022-06-29
2023-08-17
11944.39 PLN
V GNc 2080/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Adam Witulski Kancelaria Komornicza nr XIII w Katowicach
TW1090018004052
2023-04-26
2023-06-02
1693.27 PLN
TW1090018004052
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090018005585
2023-04-26
2023-06-02
26471.59 PLN
TW1090018005585
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090018004051
2023-04-26
2023-06-02
6079.08 PLN
TW1090018004051
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090018005587
2023-04-26
2023-06-02
5536.35 PLN
TW1090018005587
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090018005586
2023-04-26
2023-06-02
45.52 PLN
TW1090018005586
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090018004050
2023-04-26
2023-06-02
28975.2 PLN
TW1090018004050
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090018007886
2023-04-26
2023-06-02
3521.9 PLN
TW1090018007886
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090018007887
2023-04-26
2023-06-02
1163.89 PLN
TW1090018007887
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090018005588
2023-04-26
2023-06-02
1491.09 PLN
TW1090018005588
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie