KRS 0000594719
NIP5542466631
REGON00253221500000
NazwaNOW-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNOW-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 gru 2015 (9 lat temu) 31 gru 2015
Data usunięcia 10 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. TORUŃSKA, 41D, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5542466631
data rejestracji 06 mar 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN NOWIŃSKI
Beneficjent
MIECZYSŁAW SZCZEPAN NOWIŃSKI
Beneficjent
MARCIN NOWIŃSKI
reprezentant
MIECZYSŁAW SZCZEPAN NOWIŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2015-12-31
2022-05-10
36204814700000
MIECZYSŁAW SZCZEPAN NOWIŃSKI
Wspólnik
2015-12-31
2022-05-10
MARCIN NOWIŃSKI
Wspólnik
2015-12-31
2022-05-10
MARCIN NOWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MIECZYSŁAW SZCZEPAN NOWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA NOW-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM, KTÓRA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIECZYSŁAWA SZCZEPANA NOWIŃSKIEGO ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU MARCINA NOWIŃSKIEGO. (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-31
2022-05-10
36204814700000
2015-12-31
2022-05-10
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-12-31
2022-05-10
NOW-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-12-31
2022-05-10
UL. TORUŃSKA, 41D, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA
2015-12-31
2022-05-10
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2015-12-31
2022-05-10
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2015-12-31
2022-05-10
2512Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2015-12-31
2022-05-10
4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2015-12-31
2022-05-10
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2015-12-31
2022-05-10
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2015-12-31
2022-05-10
2591Z - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2015-12-31
2022-05-10
7820Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
2015-12-31
2022-05-10
2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-12-31
2022-05-10
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie